Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Apr 24 00:00:00 CET 1909 in Salamanca
Deputy of the Constituyente, y I Legislatures
Casado. Profesor Adjunto de Universidad jubilado. Doctor en Derecho. Licenciado en Filosofía y Letras. Sección de Clásicas. Fue Procurador familiar en las dos últimas legislaturas, significándose por su oposición al Régimen desde centro. Colaborador de diarios y revistas nacionales sobre temas políticos.- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) from Mon Jun 18 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Primero Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Reglamento from Wed Jun 18 00:00:00 CEST 1980 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Peticiones (08/11/1979 a 11/03/1982) from Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) from Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000214) Presented on 06/05/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000232) Presented on 20/05/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Tribunal Constitucional (Orgánica). (121/000027)
PlenoDate: 23/07/1979
-
Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoDate: 29/11/1979