This site uses our own and third party cookies to offer a better service, it does not collect or transfer personal data of users without their knowledge. Pursuant to
article 22.2 of Act 34/2002
, of July 11, on information society services and e-commerce, we request your consent to obtain statistical data regarding your use of the site.
Casado con Guadalupe Ternero. 5 hijos. 1 nieto.
Doctor en Derecho <> por la Universidad de Sevilla.
Con 25 años gana la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. En 1954 obtiene la misma Cátedra en la Universidad de Sevilla. Entre 1965 y 1968, Decano, por elección en la Faculatad de Derecho de Sevilla. Entre 1971 y 1975, Rector de la Universidad de Sevilla, siendo el primer Rector elegido democráticamente en una universidad española.
Fundador del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla, del que fue Presidente.
Fundador del Partido Liberal Andaluz (PSLA), de carácter regionalista, y del que fue Presidente, que se integró en UCD.
Presidente del Partido Social Liberal Andaluz desde su Congreso Constituyente, en enero de 1977.
Presidente de la sección española de la Asociación de Ciencia Administrativa.
Fundador de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas, Órgano de la ONU.
Profesor de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo.
Ha promovido los Congresos italo-españoles de Profesores de Derecho Administrativo.
En 1972 fue elegido <>, por Radio Sevilla.
Gran aficionado al tenis, fue campeón de Andalucía y finalista del Campeonato de España por equipos, representando a Andalucía.
Fue Ministro para las Regiones.
Actualmente Ministro de Cultura.
Full condition: Tue Mar 09 00:00:00 CET 1982
Caused inactivity Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
Parliamentary groups
Grupo Parlamentario Centrista de 02/05/1979 a 25/04/1980
Historical of charges
Vocal
Diputación Permanente
from Mon Jun 21 00:00:00 CEST 1982
to Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
Portavoz Titular
Junta de Portavoces
from Wed May 09 00:00:00 CEST 1979
to Mon Aug 27 00:00:00 CEST 1979
Vocal
Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982)
from Tue Sep 09 00:00:00 CEST 1980
to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
Vocal
Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982)
from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982