Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Dec 15 00:00:00 CET 1943 in Santpedor (Barcelona)
Deputy of the I, II, III, IV, V, y VI Legislatures
Diputada en las Legislaturas I, II, III, IV y V. Cuatro hijos. Licenciada en Historia y en Ciencias de la Información. Magisterio. Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Scholar del Wilson Center (Washington D.C.) Presidenta del Grupo Mujeres Parlamentarias por la Paz. Secretaria General de la F.I. Olof Palme. Miembro de la Comisión Internacional para la Reforma de la ONU y del Grupo Parlamentarians for Global Action.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Primera Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Sep 23 00:00:00 CEST 1998 to Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vicepresidenta Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo from Thu Jun 20 00:00:00 CEST 1996 to Tue Sep 08 00:00:00 CEST 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000017) Presented on 16/05/1996 , qualified on 21/05/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/001282) Presented on 04/06/1998 , qualified on 09/06/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001772) Presented on 22/04/1999 , qualified on 27/04/1999
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Información de los últimos acontecimientos producidos en Paraguay, así como de la nueva situación creada en dicho país. (181/000043)
Comisión de Asuntos ExterioresDate: 20/06/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que en el seno de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad desarrolle cuantas acciones diplomáticas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones acordadas sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y para que se mantengan los medios humanos y técnicos desplazados con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). (161/000048)
Comisión de Asuntos ExterioresDate: 20/06/1996
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Participación de la Directora General en los ceses y nombramientos realizados en Radiotelevisión Española (RTVE). (182/000008)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEDate: 26/06/1996