Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Feb 27 00:00:00 CET 1969
Deputy of the XIV, y XV Legislatures
Licenciado en Derecho.Máster Escuela de Negocios ESIC.
Ha desarrollado su actividad profesional durante 25 años en la dirección comercial de operaciones de distintas compañías nacionales e internacionales.
Actualmente es Vicesecretario de Organización de VOX
- Portavoz adjunto Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Wed Mar 17 00:00:00 CET 2021
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo from Wed Mar 17 00:00:00 CET 2021 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal (154/11) from Thu Oct 14 00:00:00 CEST 2021 to Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2022
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001632) Presented on 30/12/2021 , qualified on 11/01/2022
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001359) Presented on 21/09/2021 , qualified on 28/09/2021
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001193) Presented on 01/07/2021 , qualified on 20/07/2021
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones y elección de los miembros de la Mesa que forman parte de dicha Comisión. (041/000046)
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las AdiccionesDate: 25/04/2023, 11:04:10 - 11:04:18
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al uso indebido o abuso de las pantallas y su adicción, especialmente en menores. (161/004481)
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las AdiccionesDate: 25/04/2023, 11:15:15 - 11:22:55
Date: 25/04/2023, 11:35:50 - 11:35:53