Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Feb 01 00:00:00 CET 1981
Deputy of the X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Casado, una hija y un hijo.Abogado y economista colegiado en Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos. Fellow de la SAIS (School of Advanced International Studies) de la Universidad Johns Hopkins en Washington, y visiting professor del Global Leadership and Competiveness Program de la Universidad de Georgetown.
Ha completado su formación académica con el DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, el CLS del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown, el PLGP del IESE, el PLPE de Deusto Business School, el PGP del Instituto de Empresa y el Curso de Mercados Financieros del IEB.
Actualmente es vicesecretario general nacional de comunicación del Partido Popular. En la XI legislatura fue presidente de la comisión de Educación y Deporte. En la X legislatura fue portavoz de la comisión mixta para la Unión Europea, representante en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y en la COSAC. De 2009 a 2012 fue director de gabinete del ex Presidente del Gobierno de España, José María Aznar.
- Vocal Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Presidente Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Sun Nov 27 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible from Sun Nov 27 00:00:00 CET 2016 to Mon Nov 28 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta para la Unión Europea from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000698) Presented on 06/09/2018 , qualified on 11/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000717) Presented on 13/09/2018 , qualified on 18/09/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000753) Presented on 04/10/2018 , qualified on 09/10/2018
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000033)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad SostenibleDate: 28/09/2016, 10:56:20 - 10:58:49
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cómo valora la situación política y económica de España? (180/000698)
PlenoDate: 12/09/2018, 09:03:18 - 09:03:25
Date: 12/09/2018, 09:04:19 - 09:06:35