Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue Jul 04 00:00:00 CEST 1944 in Barcelona
Deputy of the VI, VII, VIII, IX, y X Legislatures
Casado. Tres hijos. Doctor en Ciencias Químicas. Catedrático de Termodinámica en la Escuela Oficial de Náutica de Tenerife. Profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna. Autor de libros y publicaciones de su especialidad.- Vocal Comisión de Defensa from Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea from Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático from Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional (121/158). from Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 to Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Navegación Marítima (121/73). from Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014 to Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (121/39). from Wed May 29 00:00:00 CEST 2013 to Wed May 29 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear. from Wed Jun 20 00:00:00 CEST 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (121/25). from Tue Nov 06 00:00:00 CET 2012 to Mon Nov 12 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (121/44). from Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013 to Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico (121/64). from Thu Nov 07 00:00:00 CET 2013 to Mon Nov 11 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Metrología (121/95). from Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014 to Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos (121/126). from Tue Mar 24 00:00:00 CET 2015 to Tue Mar 24 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000099) Presented on 22/03/2012 , qualified on 27/03/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000524) Presented on 13/09/2012 , qualified on 18/09/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000525) Presented on 13/09/2012 , qualified on 18/09/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000021)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 31/01/2012, 12:57:13 - 13:06:01
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energia y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique el programa de su Ministerio para la presente Legislatura. (213/000027)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 31/01/2012, 12:57:13 - 13:06:01
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000077)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 31/01/2012, 12:57:13 - 13:06:01