Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Feb 18 00:00:00 CET 1935 in La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Deputy of the Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislatures
Casado. Cuatro hijos. Empleado de Banca. Ingresó en el PSOE y la UGT en 1975. Secretario del Comité Insular de Tenerife de la UGT. Secretario de Relaciones Sindicales del PSOE en Canarias (1978-1979). En la Legislatura Constituyente de 1977 fue elegido Diputado por Santa Cruz de Tenerife.- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) from Wed Sep 24 00:00:00 CEST 1980 to Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Secretario Segundo Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) from Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000124) Presented on 20/09/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000343) Presented on 23/01/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000004) Presented on 27/04/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Pregunta oral en Pleno. Trabajadores de Unión Eléctrica de Canarias, Sociedad Anónima (SA). (180/000004)
PlenoDate: 07/06/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 1979. (121/000188)
PlenoDate: 13/06/1979