Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Jul 01 00:00:00 CET 1966
Deputy of the IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.Profesor de Ciencias Políticas.
Miembro del Comité Federal del PSOE
- Vocal Diputación Permanente from Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 to Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces from Wed Jan 15 00:00:00 CET 2020 to Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2021
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces from Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 to Wed Jan 15 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión Constitucional from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Reglamento from Tue Feb 25 00:00:00 CET 2020 to Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021
- Portavoz Comisión de Reglamento from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue Feb 25 00:00:00 CET 2020
- Portavoz adjunto Comisión para la Reconstrucción Social y Económica from Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 to Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/055775) Presented on 25/06/2021 , qualified on 20/07/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/055636) Presented on 24/06/2021 , qualified on 20/07/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/052841) Presented on 28/05/2021 , qualified on 01/06/2021
-
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, ante la Comisión Constitucional, para la presentación del Borrador del Segundo Plan de Derechos Humanos (2023-2027). (212/002904)
Comisión ConstitucionalDate: 22/02/2023, 14:25:05 - 14:59:21
Date: 22/02/2023, 16:10:21 - 16:43:25
Date: 22/02/2023, 17:05:25 - 17:17:22