Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Sep 30 00:00:00 CET 1961 in Alicante
Deputy of the VIII, IX, X, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casada, dos hijos.Directora de recursos Humanos
Diputada a Cortes Valencianas IV, V y VI Legislaturas.
Concejala del Ayuntamiento de Alicante
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019 to Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019 to Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000011) Presented on 05/09/2019 , qualified on 10/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000739) Presented on 10/07/2019 , qualified on 16/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000740) Presented on 10/07/2019 , qualified on 16/07/2019
-
Solicitud de creación de Comisión permanente (art. 50). Propuesta de creación de una Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. (155/000006)
PlenoDate: 10/09/2019, 19:56:29 - 20:01:49
-
Propuesta de creación de una Comisión permanente sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. (155/000007)
PlenoDate: 10/09/2019, 19:56:29 - 20:01:49
-
Propuesta de creación de una Comisión permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia. (155/000008)
PlenoDate: 10/09/2019, 19:56:29 - 20:01:49