Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon May 01 00:00:00 CEST 1944 in Santander (Cantabria)
Deputy of the Constituyente, I, II, III, VI, y VII Legislatures
Casado. Médico. Diputado del PSOE por Santander en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vicepresidente Segundo Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vicepresidente Segundo Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri Oct 10 00:00:00 CET 1980 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales from Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales from Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 to Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000065) Presented on 19/12/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000107) Presented on 11/02/1982
- Interpelación ordinaria.(170/000108) Presented on 05/03/1982
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Autopsias clínicas. (122/000193)
PlenoDate: 26/02/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoDate: 30/05/1980
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Autopsias clínicas. (122/000193)
PlenoDate: 10/06/1980