Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Dec 09 00:00:00 CET 1945 in Almanza (León)
Deputy of the I Legislatura
Casado. 2 hijos. Ingresa en la Universidad Autónoma de Madrid (1969).Licenciado en Filosofía y Letras (1973). Desempeña el cargo de Formación en el Comité Provincial de Alicante (1975). Elegido Secretario General de UGT de la Junta del Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante (1977). Es reelegido en 1978.- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) from Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 to Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Educación y Ciencia (08/04/1981 a 10/03/1982) from Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) from Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000257) Presented on 09/04/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000324) Presented on 15/10/1979
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000340) Presented on 17/06/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don José Manuel Otero Novas, Ministro de Educación, para informar sobre política de su Departamento y contestar preguntas. (211/000145)
Comisión de EducaciónDate: 26/06/1979
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Industria del calzado. (181/000324)
Comisión de Industria y EnergíaDate: 01/11/1979