Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Oct 09 00:00:00 CET 1940 in Torrelavit (Barcelona)
Deputy of the III, IV, y V Legislatures
Casado con María dels Angels Fabró i Balada. 2 hijos. Técnico en Relaciones Públicas. Ha ejercido de periodista en diversos diarios y revistas. Escritor. Asesor de Relaciones Públicas. Director de <- Vocal Comisión de Educación y Cultura from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Feb 07 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas from Tue Mar 08 00:00:00 CET 1994 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Secretario Segundo Comisión de Sanidad y Consumo from Thu Sep 16 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE from Tue Feb 07 00:00:00 CET 1995 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Thu Oct 14 00:00:00 CET 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Mixta de Investigación y Desarrollo Tecnológico from Thu Oct 07 00:00:00 CET 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.Ley Modif.L.23/82, del Patrimonio Nacional (121/79) from Wed Mar 22 00:00:00 CET 1995 to Wed Sep 20 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.incorp.norm.93/83/CEE s/der.autor via satélite(121/97) from Tue Jun 13 00:00:00 CEST 1995 to Tue Jun 13 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.incorp.norm.93/98/CEE s/plazo protec.der.autor(121/96) from Tue Jun 13 00:00:00 CEST 1995 to Tue Jun 13 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Proy.L. de Fundaciones y de Incentivos fiscales (exp. 121/25) from Tue Mar 22 00:00:00 CET 1994 to Tue May 10 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.medidas urgentes para la cinematografía (exp.121/27) from Thu Mar 03 00:00:00 CET 1994 to Thu Mar 03 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.s/derechos autor ámbito Propiedad Intelec. (exp.121/52 from Tue Oct 18 00:00:00 CET 1994 to Tue Nov 15 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L. s/ restitución bienes culturales (exp.121/47). from Wed Sep 21 00:00:00 CEST 1994 to Wed Sep 21 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.declaracion Parque Nal. Picos de Europa (exp.121/49) from Wed Oct 19 00:00:00 CET 1994 to Wed Dec 21 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia estudio reforma Plan Empleo Rural y Subsidio Agrario(154/5) from Thu Mar 10 00:00:00 CET 1994 to Mon May 09 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Plan nacional de Investigación Científica 1991 (exp. 049/4) from Tue Feb 15 00:00:00 CET 1994 to Wed May 18 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Plan Nacional de Investigación Científica 1992 (exp.049/19) from Tue Apr 04 00:00:00 CEST 1995 to Tue Apr 04 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Plan Nacional de Investigación Científica 1993 (exp.049/81) from Tue Sep 26 00:00:00 CET 1995 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000092) Presented on 23/09/1993 , qualified on 28/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000519) Presented on 07/06/1994 , qualified on 14/06/1994
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000349) Presented on 16/02/1995 , qualified on 21/02/1995
-
Funciones de las Comisiones. Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (042/000007)
Comisión de Educación y CulturaDate: 21/09/1993
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Cultura, ante la Comisión de Educación y Cultura, para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar por la Ministra en su Departamento en este mandato. (213/000008)
Comisión de Educación y CulturaDate: 21/09/1993
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Cultura, ante la Comisión de Educación y Cultura, para que informe sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. (213/000029)
Comisión de Educación y CulturaDate: 21/09/1993