Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Feb 05 00:00:00 CET 1973 in Albolote (Granada)
Deputy of the X Legislatura
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad de Granada). Máster en Dirección de Recursos Humanos (Escuela de Negocios de Andalucía).Asesor del Ayuntamiento de Granada (2005-2007). Asesor de la Diputación de Granada (2003-2005). Alcalde de Albolote (2007-actualidad).
- Vocal Comisión de Interior from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Defensa from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cultura from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz adjunto Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (121/68). from Mon Nov 11 00:00:00 CET 2013 to Wed Nov 13 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (121/106). from Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 to Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008270) Presented on 29/06/2012 , qualified on 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008271) Presented on 29/06/2012 , qualified on 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008272) Presented on 29/06/2012 , qualified on 03/07/2012
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Manuel Lagares Calvo, miembro del Comité de Expertos del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la materia objeto de la misma. (219/000323)
Comisión de Seguimto. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de ToledoDate: 19/06/2013, 17:57:19 - 18:02:44
-
Comparecencia de don Ignacio Conde Ruiz, miembro del Comité de Expertos del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la materia objeto de la misma. (219/000325)
Comisión de Seguimto. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de ToledoDate: 19/06/2013, 17:57:19 - 18:02:44
-
Comparecencia de don Miguel Ángel Vázquez Burgos, miembro del Comité de Expertos del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, acordada por la citada Comisión, para informar sobre la materia objeto de la misma. (219/000324)
Comisión de Seguimto. y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de ToledoDate: 19/06/2013, 17:57:19 - 18:02:44