Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Mar 27 00:00:00 CET 1955 in Santiago de Compostela (La Coruña)
Deputy of the III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legislatures
Casado. Un hijo. Licenciado en Derecho. Registrador de la Propiedad. Presidente del Partido Popular. Ha sido parlamentario de Galicia 1981. Director General de RR.II. y Vicepresidente de la Xunta de Galicia. Ministro de AA.PP. 1996-1999, de Educación y Cultura 1999-2000 y de Interior 2001-2002. Vicesecretario General del PP. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia 2000-2004 y Portavoz del Gobierno.- Vocal Diputación Permanente from Thu Jun 03 00:00:00 CEST 2004 to Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2008
- Vocal Comisión de Reglamento from Wed May 05 00:00:00 CEST 2004 to Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Pregunta oral en Pleno.(180/000021) Presented on 06/05/2004 , qualified on 11/05/2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/000035) Presented on 13/05/2004 , qualified on 18/05/2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/000109) Presented on 27/05/2004 , qualified on 01/06/2004
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de Don José Luis Rodríguez Zapatero, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99 de la Constitución. (080/000001)
PlenoDate: 15/04/2004
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia urgente, a petición propia, del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar de las razones y el alcance de su decisión de adoptar las medidas necesarias para el regreso a España de las tropas españolas destinadas en Irak. (210/000001)
PlenoDate: 27/04/2004
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración del Presidente del Gobierno de los primeros días de su Gobierno. (180/000021)
PlenoDate: 12/05/2004