Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Sep 07 00:00:00 CEST 1978
Deputy of the XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Soltero.Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia.
Presidente local del Partido Popular de La Vall d'Uxó.
Alcalde (2011-2015)
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social from Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Igualdad from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Delegación española en la Conferencia para la PESC/PCSD from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000010) Presented on 05/09/2019 , qualified on 10/09/2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000026) Presented on 12/09/2019 , qualified on 17/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000737) Presented on 10/07/2019 , qualified on 16/07/2019
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cómo valora el Ministro del Interior la gestión del Gobierno en materia de inmigración? (180/000026)
PlenoDate: 18/09/2019, 09:49:26 - 09:49:33