Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed May 25 00:00:00 CEST 1949 in Ibahernando (Cáceres)
Deputy of the II, III, IV, V, y VI Legislatures
Diputado en las Legislaturas II, III, IV y V. Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho. Maestro de 1ª Enseñanza. Técnico de la Tesorería de la Seguridad Social. Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y de diversos Patronatos de Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales. Presidente de la Junta Rectora del Parque Nacional de Monfragüe.- Vocal Diputación Permanente from Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 to Wed Dec 03 00:00:00 CET 1997
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Wed Dec 03 00:00:00 CET 1997 to Mon Jun 21 00:00:00 CEST 1999
- Vocal Comisión de Presupuestos from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Mon Jul 19 00:00:00 CEST 1999
- Vocal Comisión de Política Social y Empleo from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998
- Portavoz adjunto Comisión de Política Social y Empleo from Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998 to Mon Jul 19 00:00:00 CEST 1999
- Vocal Subcomisión seguimiento recomendaciones Pleno s/Pacto de Toledo (154/7 from Tue Jul 02 00:00:00 CEST 1996 to Wed Dec 17 00:00:00 CET 1997
- Vocal Subcomisión est. reformas para modernizar el sistema sanitario (154/3) from Tue Jul 02 00:00:00 CEST 1996 to Tue Sep 23 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Ponencia seguimiento desar.recomendaciones parl."Pacto de Toledo"154/7 from Thu Jun 27 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jul 02 00:00:00 CEST 1996
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 150.803.739 pesetas, para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1995, relativa al pago de indemnizaciones derivadas de inundaciones ocurridas en la provinci from Thu Nov 05 00:00:00 CET 1998 to Thu Nov 05 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia Proy.L.s/consolidac. y racionaliz. sistema Segur.Soc.(121/24) from Tue Mar 11 00:00:00 CET 1997 to Tue Mar 18 00:00:00 CET 1997
- Ponente Ponencia Proy. L. de mejora del mercado de trabajo (expte. 121/66). from Tue Oct 07 00:00:00 CEST 1997 to Tue Oct 07 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Ponencia Proy. L.de incentivos a la contratación indefinida. (121/67). from Tue Oct 07 00:00:00 CEST 1997 to Tue Oct 07 00:00:00 CEST 1997
- Ponente Proyecto de Ley por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales (procedente del Real Decreto-Ley 5/1998, de 29 de mayo). from Tue Oct 27 00:00:00 CET 1998 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia de estudio sobre modernización del Sistema Sanitario (154/3) from Wed Jun 26 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jul 02 00:00:00 CEST 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000010) Presented on 16/05/1996 , qualified on 21/05/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000670) Presented on 22/05/1997 , qualified on 27/05/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000892) Presented on 20/11/1997 , qualified on 25/11/1997
-
Pregunta oral en Pleno. Criterios del Gobierno en materia de revalorización de las pensiones. (180/000010)
PlenoDate: 22/05/1996
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación económica, financiera y presupuestaria del sistema de protección social y perspectivas de futuro. (173/000006)
PlenoDate: 18/06/1996
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre creación en la Comisión de Presupuestos de una Ponencia para recibir la información de las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara el 06/04/95. (162/000035)
PlenoDate: 25/06/1996