Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu May 22 00:00:00 CEST 1924 in Linares (Jaén)
Deputy of the Constituyente, y I Legislatures
Casado. 4 hijos. Mecánico. Tornero. Ingresó en el PSOE y UGT en 1944. Emigró a Brasil en 1952, fundando con otros compañeros el PSOE, UGT y JJ.SS. en Sâo Paulo (Brasil). En 1973 pasa a residir en Francia, donde desempeña cargos en el PSOE-UGT y en el sindicato francés F.O. En 1975 vuelve a España para trabajar en el PSOE. Fue diputado por Málaga en la Legislatura Constituyente de 1977. Actualmente es Secretario General de la UGT en la provincia de Málaga.- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) from Wed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000256) Presented on 04/05/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000393) Presented on 30/10/1979
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000014) Presented on 28/06/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoDate: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoDate: 18/09/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, tras la dimisión de don Adolfo Suárez González. (080/000002)
PlenoDate: 25/02/1981