Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu May 06 00:00:00 CET 1971
Deputy of the XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciada en DerechoCursos superiores y postgrados
Relaciones Laborales, Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial, Recursos Humanos. Curso sobre Derechos Humanos y reconciliación. Curso sobre reforma de prestaciones de la Seguridad Social, curso de contratación laboral y seguridad social, curso de práctica laboral, curso sobre contratación y fiscalidad de gestión urbanística, curso sobre mujer, administración y poder político, curso sobre discriminación de género, curso sobre reforma de la LECRIM, curso sobre la nueva LEC
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces from Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 to Tue Jan 14 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001195) Presented on 18/12/2019 , qualified on 15/01/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001194) Presented on 18/12/2019 , qualified on 15/01/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001091) Presented on 17/12/2019 , qualified on 15/01/2020
-
Pregunta oral en Pleno. ¿A cuál de las tres partes del Gobierno representa? (180/001287)
PlenoDate: 17/05/2023, 09:38:23 - 09:38:32
-
¿Pueden tomarse en serio los españoles ver a ministros manifestándose junto a CCOO y UGT el día uno de mayo? (180/001265)
PlenoDate: 10/05/2023, 09:39:01 - 09:41:29
Date: 10/05/2023, 09:42:05 - 09:42:16