Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Jun 21 00:00:00 CET 1961
Deputy of the XI, XII, y XIII Legislatures
Casado. Dos hijos.Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ministro de Justicia.
- Vocal Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Interior from Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Interior from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037200) Presented on 31/08/2018 , qualified on 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037201) Presented on 31/08/2018 , qualified on 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037202) Presented on 31/08/2018 , qualified on 04/09/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cuáles van a ser las prioridades del Ministro de Justicia tras haber rechazado esta Cámara las principales medidas de su pacto de investidura en este ámbito? (180/000035)
PlenoDate: 30/11/2016, 09:36:55 - 09:39:17
Date: 30/11/2016, 09:39:49 - 09:39:56
-
¿Considera el Gobierno que las medidas contra la corrupción son injustas? (180/000039)
PlenoDate: 30/11/2016, 09:40:52 - 09:41:39