Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Jan 23 00:00:00 CET 1992
Deputy of the XIII, XIV, y XV Legislatures
Graduado en Periodismo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid.Vicesecretario de Comunicación de VOX
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Ponencia para el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news, con efectos disruptivos en la sociedad (154/5) from Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002186) Presented on 25/04/2023 , qualified on 27/04/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002181) Presented on 27/03/2023 , qualified on 11/04/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002125) Presented on 22/02/2023 , qualified on 28/02/2023
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la situación de sequía y su impacto en la agricultura. (161/004990)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónDate: 09/05/2023, 12:28:34 - 12:32:33
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. ¿Contempla la dirección de la Corporación RTVE la vuelta de la publicidad a la cadena pública como vía de financiación? (178/000621)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesDate: 25/04/2023
-
¿Qué valoración hace de la situación actual de la sección de deportes? (178/000590)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesDate: 28/03/2023, 11:41:40 - 11:44:09