Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Mar 06 00:00:00 CET 1947 in Zaragoza
Deputy of the Constituyente, y I Legislatures
Casado. Una hija. Ingeniero Técnico Industrial. Ingresó en el PSOE en 1974. Ha sido Secretario de Relaciones Sindicales en varios Comités Provinciales.Fundador de la Federación del Metal de UGT en Zaragoza.En las elecciones de 15 de junio de 1977 fue elegido Diputado por Zaragoza.- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) from Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Educación y Cultura (10/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Thu Feb 12 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales from Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000072) Presented on 17/04/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000376) Presented on 05/11/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000111) Presented on 12/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoDate: 30/11/1979
-
Estatuto de los trabajadores. (121/000327)
PlenoDate: 12/12/1979