Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Feb 17 00:00:00 CET 1963
Deputy of the X, XI, y XII Legislatures
Casado. Un hijo.Licenciado en Derecho. Especialidad en Derecho Público.
Secretario de Política Federal CEF PSOE (julio 2014-octubre 2016). Secretario General A.M. El Rubio. Sevilla. Miembro del Comité Director PSOE - A.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Constitucional from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Tue Jan 17 00:00:00 CET 2017
- Adscrito Comisión Constitucional from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Hacienda from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidente Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Presidente Comisión de Hacienda y Función Pública from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2018 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas from Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017 to Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000426) Presented on 02/11/2017 , qualified on 06/11/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000804) Presented on 18/10/2018 , qualified on 23/10/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000861) Presented on 15/11/2018 , qualified on 20/11/2018
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000015)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasDate: 13/09/2016, 16:08:49 - 16:10:21
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la aplicación de la Regla de Gasto a las Entidades Locales. (172/000015)
PlenoDate: 21/12/2016, 11:10:37 - 11:23:22
Date: 21/12/2016, 11:36:16 - 11:41:00