Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Mar 09 00:00:00 CET 1973 in A Coruña
Deputy of the XIII, y XIV Legislatures
Soltero.Licenciado en Derecho (Universidad de A Coruña)
MBA (Máster en Administración de Empresas) por el Instituto de Empresa.
Abogado.
Vicesecretario General Político de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSG-PSOE.
Full condition: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Caused inactivity Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Historical of charges
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 to Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Justicia from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Presupuestos from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Fomento from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Cultura y Deporte from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Parliamentary Initiatives
- Declaración de actividades.(004/000143) Presented on 13/05/2019 , qualified on 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000142) Presented on 13/05/2019 , qualified on 05/06/2019