Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Oct 20 00:00:00 CET 1957
Deputy of the VIII, IX, y X Legislatures
Casada. Dos hijos.Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Medicina Estética por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster del IES en Liderazgo para la Gestión Pública.
Concejala en la legislatura de 1995 a 1999 en San Bartolomé de Tirajana.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 to Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Comisión de Interior from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas from Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Suplente Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad (154/3). from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2012 to Wed May 28 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (121/71). from Tue Feb 11 00:00:00 CET 2014 to Thu Feb 13 00:00:00 CET 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre) (121/24). from Wed Nov 14 00:00:00 CET 2012 to Thu Nov 22 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (121/125). from Thu Apr 16 00:00:00 CEST 2015 to Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000155) Presented on 24/05/2012 , qualified on 29/05/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000245) Presented on 06/09/2012 , qualified on 11/09/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000611) Presented on 20/06/2013 , qualified on 25/06/2013
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000082)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesDate: 01/02/2012, 11:03:21 - 11:15:22
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de Sanidad y Servicios Sociales. (213/000097)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesDate: 01/02/2012, 11:03:21 - 11:15:22
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000108)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesDate: 01/02/2012, 11:03:21 - 11:15:22