Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Dec 28 00:00:00 CET 1957 in Sevilla
Deputy of the IV, V, VII, y VIII Legislatures
Casado. 1 hijo. Licenciado en Derecho. Abogado. Master en Alta Dirección de Empresas. Vicesecretario General del PP. Ex Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Diputado autonómico de Andalucía por Sevilla. Presidente de las Juventudes de UCD. Presidente de la Democracia Cristiana de Andalucía.- Vocal Diputación Permanente from Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jun 07 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión Constitucional from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Fri May 27 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Fri May 27 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia para el estudio s/elaboración del Censo Electoral (exp.154/1) from Thu Nov 25 00:00:00 CET 1993 to Thu Mar 24 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia estudio reforma Plan Empleo Rural y Subsidio Agrario(154/5) from Thu Mar 10 00:00:00 CET 1994 to Mon May 09 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.Directiva 89/552/CEE s/radiodifusion telev.(exp.121/29 from Wed Mar 23 00:00:00 CET 1994 to Wed Mar 23 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000049) Presented on 16/09/1993 , qualified on 21/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000203) Presented on 29/11/1993 , qualified on 30/11/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000325) Presented on 24/02/1994 , qualified on 01/03/1994
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-Ley 12/1993, de 2 de julio, por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 31.804.000.000 de pesetas, y se autoriza a concertar operaciones de crédito al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) y sus Sociedades Estatales. (130/000001)
PlenoDate: 22/07/1993
-
Pregunta oral en Pleno. Autorización al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) para gastar más de 20.000 millones de pesetas por razones políticas. (180/000049)
PlenoDate: 22/09/1993
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que destituya al actual Director del Ente Público de Radiotelevisión Española (RTVE), Don Jordi García Candau. (162/000021)
PlenoDate: 28/09/1993