Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Nov 16 00:00:00 CET 1978
Deputy of the XIII, XIV, y XV Legislatures
Diplomado especialidad Turismo.Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Graduado en Derecho.
Concejal del Ayuntamiento de Guía de Isora.
Diputado del Parlamento de Canarias (2015-2018)
Director de Turespaña (2018-2019)
- Vocal Diputación Permanente from Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 to Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2021 to Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022
- Presidente Comisión Constitucional from Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 to Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Constitucional from Mon Sep 19 00:00:00 CEST 2022 to Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión Constitucional from Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 to Thu May 04 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Defensa from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Presupuestos from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Reglamento from Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados from Thu Apr 28 00:00:00 CEST 2022 to Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 2021 to Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión para la Reconstrucción Social y Económica from Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 to Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Coordinador: Presidente Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (154/8) from Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2022 to Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Grupo de Trabajo Unión Europea (159/4) from Thu May 21 00:00:00 CEST 2020 to Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue Nov 30 00:00:00 CET 2021
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa from Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 to Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/059130) Presented on 28/07/2021 , qualified on 25/08/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/059129) Presented on 28/07/2021 , qualified on 25/08/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/059128) Presented on 28/07/2021 , qualified on 25/08/2021
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre las prioridades y medidas que piensa impulsar el nuevo Ministro de Industria, Comercio y Turismo en lo que queda de la XIV Legislatura. (213/002668)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 16:48:31 - 17:22:33
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para explicar las líneas generales de actuación de su Departamento. (213/002664)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 16:48:31 - 17:22:33
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para dar explicaciones sobre sus prioridades y proyectos al frente del Ministerio hasta el final de la XIV Legislatura. (213/002662)
Comisión de Industria, Comercio y TurismoDate: 10/05/2023, 16:48:31 - 17:22:33