Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Oct 21 00:00:00 CET 1983 in León
Deputy of the XIII, XIV, y XV Legislatures
Doctor en Ingeniería.Máster EMBA, UPM.
Máster en Energías Renovables, Universidad de León.
Máster Profesional en Tecnologías de Seguridad, Universidad de León.
Ingeniero en Informática.
Profesor titular de universidad.
Secretario General del PSOE de León.
- Vocal Comisión de Presupuestos from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia (154/7) from Wed May 12 00:00:00 CEST 2021 to Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero (121/3). from Mon May 18 00:00:00 CEST 2020 to Thu Sep 03 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (121/74) from Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 to Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (121/114) from Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 to Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (121/92) from Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 to Wed May 25 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (121/111) from Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 to Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022
- Presidente Delegación española en la Conferencia sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea (CECEG) from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001389) Presented on 01/10/2021 , qualified on 05/10/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103812) Presented on 13/03/2023 , qualified on 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103787) Presented on 10/03/2023 , qualified on 14/03/2023
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. (121/000114)
PlenoDate: 09/03/2023, 10:41:21 - 10:46:49
-
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (121/000125)
PlenoDate: 22/11/2022, 10:02:16 - 10:09:13
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de doña Cristina Carrascosa Cobos, de la Asociación de Profesionales y Empresas de Criptoactivos de España, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. (219/000912)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación DigitalDate: 25/10/2022, 10:41:48 - 10:45:53