Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue Oct 17 00:00:00 CET 1978
Deputy of the XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid; Máster en Comunicación por la Universidad Carlos III; Master of Arts in Communication por la European Graduate School; Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid; Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.Profesor de Ciencias Políticas.
Miembro de Podemos desde su fundación.
Militante y activista social desde 1993.
2003-2008 Investigador predoctoral.
2003-2014 Profesor titular interino a tiempo parcial
- Vocal Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Fri Mar 26 00:00:00 CET 2021
- Declaración de actividades.(004/000317) Presented on 28/11/2019 , qualified on 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000305) Presented on 28/11/2019 , qualified on 13/12/2019
- Declaración de intereses económicos.(007/000071) Presented on 03/02/2021 , qualified on 23/02/2021
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Piensa el Vicepresidente Segundo dejar su acta de Diputado cuando dimita? (180/000467)
PlenoDate: 24/03/2021, 09:19:29 - 09:19:40
-
¿Va a ser usted un 'factor desestabilizador' del Gobierno de coalición una vez abandone el mismo? (180/000462)
PlenoDate: 24/03/2021, 09:24:51 - 09:25:10
Date: 24/03/2021, 09:27:16 - 09:28:38