Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Jan 03 00:00:00 CET 1960 in Macael (Almería)
Deputy of the IX, X, y XII Legislatures
Licenciada en Periodismo, Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, Diplomada en Ciencias de la Educación, Máster en Comunicación Social, Máster en Dirección Comercial y Marketing.Diputada autonómica de Andalucía (2000/2004). Diputada Provincial de Almería (2003/2007). Presidenta de la interparlamentaria provincial del PP. Secretaria de área (Sectores Productivos) del Comité Ejecutivo Regional.
- Vocal Comisión de Defensa from Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 to Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidenta Primera Comisión de Defensa from Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Fri Feb 08 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Fri Feb 08 00:00:00 CET 2019 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Mon Feb 06 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo from Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000102) Presented on 26/01/2017 , qualified on 31/01/2017
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000036) Presented on 02/03/2017 , qualified on 07/03/2017
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000075) Presented on 27/04/2017 , qualified on 08/05/2017
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000105)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 13/12/2016, 13:30:33 - 13:33:07
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000120)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 13/12/2016, 13:30:33 - 13:33:07
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente Legislatura en las materias de Energía, Turismo y Agenda Digital. (213/000134)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 13/12/2016, 13:30:33 - 13:33:07