Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue Mar 03 00:00:00 CET 1953 in Madrid
Deputy of the IV, V, VI, VII, IX, X, y XII Legislatures
Directivo bancario.Diputado nacional. Presidente de la Comisión del Pacto de Toledo.
Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Consejero Delegado de Metro de Madrid S.A. Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
- Vicepresidente Primero Comisión de Hacienda from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Hacienda from Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidente Segundo Comisión de Hacienda from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Presupuestos from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vicepresidente Segundo Comisión de Hacienda y Función Pública from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera from Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 to Thu Apr 19 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera from Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 to Fri May 26 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera from Thu Apr 19 00:00:00 CEST 2018 to Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas from Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009870) Presented on 06/03/2017 , qualified on 14/03/2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/010098) Presented on 09/03/2017 , qualified on 14/03/2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/010107) Presented on 09/03/2017 , qualified on 14/03/2017
-
Comparecencia del Gobernador del Banco de España, para la presentación del Informe elaborado por dicha Institución sobre 'La crisis financiera y bancaria de España 2008/2014'. (212/000897)
Comisión Investigación crisis financiera España y programa asistenciaDate: 12/07/2017, 20:32:31 - 20:43:18
Date: 12/07/2017, 20:54:01 - 20:56:31
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Jaime Caruana Lacorte, exgobernador del Banco de España, para informar en relación con el objeto de la Comisión. (219/000757)
Comisión Investigación crisis financiera España y programa asistenciaDate: 25/07/2017, 11:52:18 - 12:03:15