Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Aug 21 00:00:00 CET 1967
Diputada de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Licenciada en Derecho (1985-1990).Título Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Mediadora (Árbitro en solución extrajudicial de conflictos del trabajo).
Directora General de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia (2002-2003 y 2005-2009)
Secretaria de Organización PSdeG-PSOE.
Funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia desde 1993.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión de Igualdad desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000089) Presentado el 09/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000077) Presentado el 09/05/2019 , calificado el 05/06/2019