Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Jul 05 00:00:00 CET 1971 en Ávila
Diputado de la X, XI, y XII Legislaturas
Casado. Tres hijos.Diplomático de carrera. Doctor en Ciencia Política (UCM). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE). Licenciado Ciencias Políticas y Sociología (UNED). Diplomado en Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN).
Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales y Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión Constitucional desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017
- Adscrito Comisión Constitucional desde el Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Tue Jan 10 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde el Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que España desea formular (110/6). desde el Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017 al Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017
- Vicepresidente Segundo Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Mon May 20 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Segundo Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000158) Presentado el 02/03/2017 , calificado el 07/03/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000779) Presentado el 11/10/2018 , calificado el 16/10/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000871) Presentado el 15/11/2018 , calificado el 20/11/2018
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Asuntos Exteriores y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000011)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 16/11/2016, 10:35:51 - 10:37:43
Fecha: 16/11/2016, 10:45:52 - 10:46:56
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a medidas para introducir una mayor agilización en la convalidación y homologación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria. (161/000628)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 14/12/2016, 16:10:16 - 16:12:46