Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Jun 21 00:00:00 CEST 1976
Diputada de la X, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en Estudios Europeos por la Universidad Católica de Lovaina.Presidenta del Comité de Afiliaciones del PP de Madrid.
Diputada en la X Legislatura.
Directora de Gabinete del Secretario de Estado de Presidencia del Gobierno.
Asesora Política en PP y GPP.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Aug 23 00:00:00 CEST 2018 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Adscrita Comisión de Asuntos Exteriores desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretaria Primera Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica desde el Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). desde el Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Tue Dec 11 00:00:00 CET 2018 al Tue Dec 18 00:00:00 CET 2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001430) Presentado el 08/11/2018 , calificado el 13/11/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037240) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037241) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 19/06/2018, 15:04:32 - 15:04:57
-
Funciones de la Diputación Permanente. Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara, a fin de que por esta se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con la inclusión en el orden del día de la comparecencia del Presidente del Gobierno para dar cuenta de las razones por la que se niega a asumir responsabilidades políticas y cesar al Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras conocerse que es copropietario de una ONG, FIADELSO, que recibió 4,9 millones de euros en subvenciones públicas y con los que se pagaron viajes a personas clave de los casos Imelsa y Crespo Gomar, empresas investigadas por presunta financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), así como de las Comisiones de Asuntos Exteriores, con la inclusión en el orden del día de la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para explicar la posición del Gobierno español y las acciones previstas ante los graves sucesos acaecidos en Nicaragua, y de Transición Ecológica, con la inclusión en el orden del día de la comparecencia de la Ministra para la Transición Ecológica, para explicar la decisión de paralizar los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). (062/000049)
Diputación PermanenteFecha: 27/08/2018, 12:29:49 - 12:34:43
-
Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. (122/000247)
PlenoFecha: 09/10/2018, 16:04:42 - 16:18:17