Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jul 17 00:00:00 CEST 1983 en Almería
Diputado de la XIII Legislatura
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada.Administrativo Consular en la Embajada de Chipre.
Funcionario de Carrera, Profesor de Secundaria.
Miembro de la Comisión Sectorial de Educación en Ceuta.
Idiomas inglés y griego moderno.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión de Defensa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Interior desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Delegación española en la Conferencia para la PESC/PCSD desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000302) Presentado el 17/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000277) Presentado el 17/05/2019 , calificado el 05/06/2019