Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat Apr 25 00:00:00 CET 1970
Diputada de la VII, VIII, IX, y X Legislaturas
Casada. Un hijo.Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.
Diputada en las Cortes Valencianas 1995-2000. Miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2012 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Interior desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Adscrita Comisión de Defensa desde el Mon Feb 13 00:00:00 CET 2012 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Vocal Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad (154/4). desde el Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2012 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Vocal Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales (154/7). desde el Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 al Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Sat Dec 21 00:00:00 CET 2013
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000494) Presentado el 04/09/2012 , calificado el 11/09/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000495) Presentado el 04/09/2012 , calificado el 11/09/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000496) Presentado el 04/09/2012 , calificado el 11/09/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000082)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 01/02/2012, 13:27:24 - 13:39:02
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de Sanidad y Servicios Sociales. (213/000097)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 01/02/2012, 13:27:24 - 13:39:02
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000108)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 01/02/2012, 13:27:24 - 13:39:02