Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Feb 22 00:00:00 CET 1965
Diputado de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Licenciado en Derecho. M.D.I - Máster en Derecho Inmobiliario.Letrado en Telefónica de España S.A. (1988-1992).
Abogado en ejercicio (1989-2014).
Diputado autonómico en la Junta General del Principado de Asturias en la IX y X Legislatura (hasta el 29 de diciembre de 2015).
- Secretario Segundo Congreso de los Diputados desde el Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Secretario Segundo Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Secretario Segundo Mesa del Congreso desde el Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Secretario Segundo Comisión de Reglamento desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 al Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000247) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000197) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. (122/000012)
PlenoFecha: 19/04/2016, 18:06:48 - 18:19:19
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la presentación de un informe y calendario detallado de actuaciones para la finalización y puesta en servicio de la Variante Ferroviaria de Pajares. (161/000453)
Comisión de FomentoFecha: 28/04/2016, 12:37:19 - 12:46:23