Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Nov 04 00:00:00 CET 1948 en Madrid
Diputado de la VI, VII, y X Legislaturas
Casado. Dos hijos.Ingeniero Agrónomo. Funcionario del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de Navarra, con destinos en Navarra, Gran Canaria, País Vasco, Brasil, Mauritania y La Rioja.
Profesor de las Universidades de Zaragoza y Pública de Navarra de Proyectos y Tecnología de los Alimentos.
Director General de Agricultura del Gobierno de La Rioja (1988-1990)
Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra (1991-1995)
Parlamentario Foral (1995-1996)
Senador por Navarra (2004-2008 y 2008-2011)
Diputado (1996-2000, 2000-04, 2012--)
Portavoz de Agricultura en el Congreso y Senado.
Gran Cruz del Merito Agrario (1999).
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 al Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (121/37). desde el Tue May 07 00:00:00 CEST 2013 al Tue May 07 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (121/38). desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2013 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario (121/75). desde el Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014 al Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico (121/116). desde el Tue Feb 24 00:00:00 CET 2015 al Thu Feb 26 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria (121/144). desde el Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 al Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000022) Presentado el 09/02/2012 , calificado el 14/02/2012
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000576) Presentado el 30/10/2012 , calificado el 06/11/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/013770) Presentado el 02/01/2013 , calificado el 02/01/2013
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (arts. 202 y 203). Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (214/000011)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 01/02/2012, 14:37:30 - 14:43:11
-
Pregunta oral en Pleno. Actuaciones que está realizando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para mejorar la actual propuesta de Política Agraria Común. (180/000022)
PlenoFecha: 15/02/2012, 10:15:34 - 10:18:10
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la revisión del Plan Hidrológico Nacional. (161/000205)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 06/03/2012, 11:53:45 - 11:58:32