Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat Jul 12 00:00:00 CEST 1980
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca.Especialista Universitaria en Integración Laboral.
Técnico de inserción laboral para colectivos en exclusión.
Diputada Provincial de la Diputación de Burgos (2007-2015).
Concejala de Modúbar de la Emparedada (2007-2015).
Secretaria General del PSOE de Burgos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Constitucional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Declaración de actividades.(004/000180) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000161) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019