Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jun 21 00:00:00 CET 1964
Diputado de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Casado. Dos hijos.Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Funcionario público en propiedad. Abogado ejerciente hasta el 31 de diciembre de 2015.
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión de Hacienda desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Reglamento desde el Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000161) Presentado el 04/06/2019 , calificado el 11/06/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000162) Presentado el 04/06/2019 , calificado el 11/06/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000207) Presentado el 10/06/2019 , calificado el 20/06/2019