Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Aug 23 00:00:00 CEST 1978
Diputado de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado, dos hijos.Ingeniero Superior Industrial del ICAI.
Executive MBA del Instituto del Empresa.
PLGP por el IESE, Universidad de Navarra.
Diputado Autonómico en las Legislaturas VIII, IX y X.
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid (2007-2011)
Director General de la Juventud de la Comunidad de Madrid (2003-2007).
Alcalde de Boadilla del Monte (2011-Actualidad).
- Secretario Primero Comisión de Presupuestos desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo desde el Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000159) Presentado el 05/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000118) Presentado el 05/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre incentivos con consecuencias ambientalmente negativas. (161/000175)
Comisión para el Estudio del Cambio ClimáticoFecha: 26/04/2016, 16:22:54 - 16:27:27
-
Proposición no de Ley relativa al impulso a la actividad industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid. (161/000606)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 28/04/2016, 13:39:47 - 13:42:13