Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu May 26 00:00:00 CET 1966 en Zaragoza
Diputado de la VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Casado. Una hija. Diplomado en Derecho Tributario, Marketing y Asesoría de Empresas. Asesor Fiscal. Vocal de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Diputado Autonómico de las Cortes de Aragón en la IV Legislatura.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon Oct 26 00:00:00 CET 2015 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 25 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Cultura desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Thu Mar 01 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 25 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica (121/9). desde el Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2012
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000010) Presentado el 23/02/2012 , calificado el 28/02/2012
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000044) Presentado el 22/03/2012 , calificado el 27/03/2012
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000068) Presentado el 19/04/2012 , calificado el 24/04/2012
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Opinión del Presidente de la Corporación RTVE acerca de si RTVE contribuye a fortalecer la imagen real de España en el exterior. (178/000010)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesFecha: 29/02/2012, 12:48:58 - 12:49:35
-
Opinión del Consejo de Administración de la Corporación RTVE acerca de si los Servicios Informativos de TVE garantizan actualmente la necesaria imparcialidad y equilibrio informativos. (178/000044)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesFecha: 28/03/2012, 16:45:05 - 16:45:16
-
Opinión del Presidente de la Corporación RTVE acerca del reflejo que tiene en RTVE la actualidad informativa de las Comunidades Autónomas. (178/000048)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesFecha: 28/03/2012, 17:04:49 - 17:04:56