Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Aug 23 00:00:00 CEST 1978
Diputado de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado, tres hijos.Ingeniero Industrial (ICAI)
Alcalde de Boadilla del Monte (2011-2019)
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid (2007-2011).
Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid (2003-2007)
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión de Defensa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001992) Presentado el 16/08/2019 , calificado el 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002511) Presentado el 04/09/2019 , calificado el 10/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002576) Presentado el 05/09/2019 , calificado el 10/09/2019