Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Jun 20 00:00:00 CET 1952 en La Habana (Cuba)
Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Casado, tres hijos.Licenciado en Ciencias Económicas.
Diputado desde 1995
Secretario Técnico del Grupo Popular 1989-2012.
Secretario IV de la Mesa del Congreso de los Diputados desde 2012
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Presidente Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Mar 16 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000149) Presentado el 04/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000110) Presentado el 04/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000036)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasFecha: 24/02/2016, 11:26:09 - 11:27:16
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre las libertades y los derechos en Cuba. (161/000330)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 13/04/2016, 11:44:20 - 11:53:35
-
Proposición no de Ley relativa al apoyo al proceso negociador de la Unión Europea con Cuba en pro de un espacio de libertad y respeto de los Derechos Humanos. (161/000385)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 13/04/2016, 11:44:20 - 11:53:35