Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri Mar 29 00:00:00 CET 1974 en Ermua
Diputada de la XII, y XIII Legislaturas
Diplomada en Turismo.Diputada en el Parlamento Vasco (2009-2012). Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Secretaria Sectorial PP-Madrid.
Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Presidenta de la Fundación Miguel Angel Blanco.
Condición plena: Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
Causó baja el Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Adscrita Comisión de Justicia desde el Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Interior desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Igualdad desde el Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional (122/200). desde el Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2018 al Tue Nov 20 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación (122/77). desde el Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018 al Tue Feb 19 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/50). desde el Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/62). desde el Thu Oct 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Oct 23 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (122/291). desde el Tue Nov 13 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Suplente Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol desde el Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta oral en Pleno.(180/000330) Presentado el 14/09/2017 , calificado el 19/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000549) Presentado el 15/02/2018 , calificado el 20/02/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000628) Presentado el 03/05/2018 , calificado el 17/05/2018