Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Sep 24 00:00:00 CET 1959 en Madrid
Diputada de la V, VI, VII, VIII, IX, y X Legislaturas
Tres hijos. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.Vicesecretaria de Organización y Electoral del Partido Popular.
Parlamentaria autonómica (1991-1993). Parlamentaria europea (2004-2008). Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2011-2014).
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vicepresidenta Primera Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Thu Dec 18 00:00:00 CET 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Dec 17 00:00:00 CET 2014 al Thu Dec 18 00:00:00 CET 2014
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Tue Jan 13 00:00:00 CET 2015 al Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Declaración de actividades.(004/000112) Presentado el 30/11/2011 , calificado el 21/12/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000050) Presentado el 30/11/2011 , calificado el 21/12/2011
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000082)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 01/02/2012, 10:10:03 - 11:02:42
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de Sanidad y Servicios Sociales. (213/000097)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 01/02/2012, 10:10:03 - 11:02:42
-
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000108)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 01/02/2012, 10:10:03 - 11:02:42