Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jan 11 00:00:00 CET 1976
Diputado de la VIII, IX, X, y XII Legislaturas
Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto. (1995 - 1999). Máster en Relaciones Internacionales. (1999 - 2001) Máster en Recursos Humanos. (2001 - 2002). Profesor Universitario.Miembro del Comité Federal del PSOE.
- Vicepresidente Primero Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Nov 23 00:00:00 CET 2016 al Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Nov 22 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017 al Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000061) Presentado el 07/12/2016 , calificado el 13/12/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000106) Presentado el 27/01/2017 , calificado el 31/01/2017
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/011440) Presentado el 18/04/2017 , calificado el 28/04/2017
-
Subcomisiones y Ponencias. Ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea. (154/000001)
Comisión Mixta para la Unión EuropeaFecha: 22/11/2016, 12:23:31 - 12:27:32
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Se encuentra entre los objetivos del Gobierno la recuperación del diálogo social? (180/000061)
PlenoFecha: 14/12/2016, 10:14:32 - 10:15:30
Fecha: 14/12/2016, 10:17:04 - 10:18:40