Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Sep 06 00:00:00 CEST 1985
Diputado de la XIII, y XIV Legislaturas
Periodista. Licenciado en la Universidad Complutense de MadridLibertad Digital, redactor. Colaborador en La Sexta.
Vicesecretario de Comunicación del PP
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Defensa desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Vicepresidente Primero Comisión de Interior desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021
- Vocal Comisión de Política Territorial desde el Mon Sep 20 00:00:00 CEST 2021 al Thu Apr 21 00:00:00 CEST 2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000116) Presentado el 24/04/2020 , calificado el 28/04/2020
- Pregunta oral en Pleno.(180/000066) Presentado el 05/03/2020 , calificado el 10/03/2020
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000522) Presentado el 20/10/2020 , calificado el 20/10/2020
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la denegación de permisos para el tránsito de armas sospechosas de ser usadas en el conflicto de Yemen. (161/000320)
Comisión de DefensaFecha: 26/05/2021, 16:42:48 - 16:46:35
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente para garantizar el ejercicio del periodismo en libertad y sin injerencias políticas. (173/000053)
PlenoFecha: 24/02/2021, 19:51:38 - 19:56:57
-
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión en España. (173/000044)
PlenoFecha: 16/12/2020, 19:49:35 - 19:54:47