Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Aug 12 00:00:00 CET 1970
Diputada de la IX, y XIV Legislaturas
Licenciada en Derecho.Alcaldesa de Marín.
Condición plena: Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Defensa desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Sun Jan 31 00:00:00 CET 2021
- Portavoz adjunta Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Sun Jan 31 00:00:00 CET 2021
- Vicepresidenta Comisión de Peticiones desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Sun Jan 31 00:00:00 CET 2021
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000550) Presentado el 20/10/2020 , calificado el 20/10/2020
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000288) Presentado el 20/05/2020 , calificado el 20/05/2020
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000287) Presentado el 20/05/2020 , calificado el 20/05/2020