Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Sep 16 00:00:00 CET 1954
Diputado de la VIII, IX, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado. Tres hijas.Licenciado en Ciencias Biológicas.
Secretario General de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes (1990-1991).
Teniente de Alcalde del Concello de Lugo y Concejal delegado de las áreas de Economía y Medioambiente (1991-1995). Alcalde de Lugo (1995-1999).
Secretario General de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) (2001-2004).
Miembro de la Junta Directiva del PP de Lugo y de Galicia.
Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lugo (Mayo 2007-diciembre 2009)
Portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en la VIII, IX, X, XI, XII y XIII Legislatura.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz adjunto Comisión de Asuntos Exteriores desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Wed Feb 19 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico desde el Wed Feb 19 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (procedente del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero) (121/9). desde el Thu May 28 00:00:00 CEST 2020 al Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (121/36) desde el Wed May 12 00:00:00 CEST 2021 al Mon Sep 13 00:00:00 CEST 2021
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera (121/102) desde el Wed Oct 26 00:00:00 CEST 2022 al Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Mon Feb 20 00:00:00 CET 2023
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 al Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001061) Presentado el 29/09/2022 , calificado el 04/10/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000961) Presentado el 02/06/2022 , calificado el 07/06/2022
- Pregunta oral en Pleno.(180/000854) Presentado el 17/03/2022 , calificado el 22/03/2022
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la aprobación en Consejo de Ministros de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), autorizando la implantación de polígonos de eólica marina, sin atender a las demandas de los principales sectores afectados, como es el pesquero, y sin contar con los informes necesarios sobre el impacto socioeconómico ni medioambiental, ni con la grave afectación que supondrá para la flota pesquera y los espacios marinos. (210/000137)
PlenoFecha: 10/05/2023, 12:40:19 - 12:50:33
Fecha: 10/05/2023, 14:55:12 - 14:59:55
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas en defensa del sector pesquero español ante la Comisión Europea. (161/004967)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónFecha: 09/05/2023, 11:21:43 - 11:27:32