Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Oct 21 00:00:00 CET 1983 en León
Diputado de la XIII, XIV, y XV Legislaturas
Doctor en Ingeniería.Máster EMBA, UPM.
Máster en Energías Renovables, Universidad de León.
Máster Profesional en Tecnologías de Seguridad, Universidad de León.
Ingeniero en Informática.
Profesor titular de universidad.
Secretario General del PSOE de León.
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia (154/7) desde el Wed May 12 00:00:00 CEST 2021 al Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero (121/3). desde el Mon May 18 00:00:00 CEST 2020 al Thu Sep 03 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (121/74) desde el Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 al Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (121/114) desde el Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 al Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (121/92) desde el Tue Apr 26 00:00:00 CEST 2022 al Wed May 25 00:00:00 CEST 2022
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (121/111) desde el Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 al Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022
- Presidente Delegación española en la Conferencia sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea (CECEG) desde el Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001389) Presentado el 01/10/2021 , calificado el 05/10/2021
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103812) Presentado el 13/03/2023 , calificado el 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103787) Presentado el 10/03/2023 , calificado el 14/03/2023
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. (121/000114)
PlenoFecha: 09/03/2023, 10:41:21 - 10:46:49
-
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (121/000125)
PlenoFecha: 22/11/2022, 10:02:16 - 10:09:13
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de doña Cristina Carrascosa Cobos, de la Asociación de Profesionales y Empresas de Criptoactivos de España, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. (219/000912)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación DigitalFecha: 25/10/2022, 10:41:48 - 10:45:53